Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Steen Andersen | 06.07.2009 | 25.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Bent Høj Andersen | 06.07.2009 | 05.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Gynde Kany | 06.07.2009 | 05.11.2010 | formand |
Helle Jørgsholm | 17.01.2005 | 06.07.2009 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Werner Munck | 03.12.2004 | 06.07.2009 | bestyrelsesmedlem |
Sten Verland | 03.12.2004 | 06.07.2009 | formand |
Flemming Steen Andersen | 03.12.2004 | 17.01.2005 | bestyrelsesmedlem |