Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jacob Kristensen(virk.: 6) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tom Kristensen(virk.: 10) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Palle Højsholt(virk.: 13) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 7,69 % | 7,69 % | 7,69 % | 7,69 % |
Jan Engelbrecht(virk.: 25) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,85 % | 1,85 % | 1,85 % | 1,85 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jan Engelbrecht | 01.03.2011 | Furesøvej 1C, 2830 Virum |
Tom Kristensen | 14.01.2016 | Tom Kristensens Vej 1, 9500 Hobro |
Jacob Kristensen | 27.06.2016 | Høgevænget 11, 8370 Hadsten |
Palle Højsholt | 13.01.2017 | Moesbakken 29, 8410 Rønde |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Peter Sophus Bøgeskov Christensen | 07.03.2011 | Søballevej 5, 8464 Galten |
Morten Skovfoged Tinggaard | 01.03.2019 | Nyvej 18, 1851 Frederiksberg C |
Søs Cathrine Lind Kristensen | 25.11.2020 | Vælddalen 15, 8370 Hadsten |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
K REJSER ApS | 28286295 | NORMAL | Rejsebureauer (791100) |
K Sport & Event | 25239105 | Aktiv | Andre sportsaktiviteter (931900) |
K-TRAVEL ApS | 32321542 | NORMAL | Rejsebureauer (791100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Herman Bangs Vej 5, 8370 Hadsten | Herman Bangs Vej 5, 8370 Hadsten |
14.09.2009 | 0,57 (km) | Herman Bangs Vej 5, 8370 Hadsten | Selling Hedevej 1A, 8370 Hadsten |
17.09.2009 | 19,89 (km) | Selling Hedevej 1A, 8370 Hadsten | Vestergade 48A, 8000 Aarhus C |
18.11.2009 | 2,82 (km) | Vestergade 48A, 8000 Aarhus C | Søren Frichs Vej 38K, 8230 Åbyhøj |
06.09.2012 | 21,13 (km) | Søren Frichs Vej 38K, 8230 Åbyhøj | Bavne Alle 4B, 8370 Hadsten |
K REJSER ApS. |
Sidst opdateret den 03.12.2004 og angivet som gældende fra 30.11.2004 (7249 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Krejlerkælderen | 40891676 |
Krejlerkællingen | 43310585 |
Krejl v/Mikkel Opstrup | 31336538 |
Krejsager & Partners. | 31993822 |
K REJSER ApS | 28286295 |
KREJSING APS | 29527644 |
Krekær Ejendomme ApS | 36950633 |
Krekærtoften Komplementarselskab ApS | 40849653 |
Krekærtoften P/S | 40852476 |
Krekærvangen 3 | 41442034 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Kristensen(virk.: 6) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tom Kristensen(virk.: 10) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Palle Højsholt(virk.: 13) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Jan Engelbrecht(virk.: 25) Bestyrelsesmedlem | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pct. | 72 % | 0 % | 0 % | 2 % | 20 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Sophus Bøgeskov Christensen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Morten Skovfoged Tinggaard(virk.: 43) Ikke aktiv i virksomheden. | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
Søs Cathrine Lind Kristensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 39 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 |
Pct. | 64 % | 0 % | 0 % | 0 % | 26 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jacob Kristensen(virk.: 6) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 2 | 5 | 2 | 4 |
Tom Kristensen(virk.: 10) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere | 8 | 2 | 1 | 7 |
Palle Højsholt(virk.: 13) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 10 | 5 | 0 | 12 |
Jan Engelbrecht(virk.: 25) Bestyrelsesmedlem | 20 | 6 | 0 | 7 |
Sum | 40 | 18 | 3 | 30 |
Pct. | 44 % | 20 % | 3 % | 33 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Sophus Bøgeskov Christensen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 0 | 3 | 5 |
Morten Skovfoged Tinggaard(virk.: 43) Ikke aktiv i virksomheden | 33 | 10 | 1 | 6 |
Søs Cathrine Lind Kristensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 0 | 1 |
Sum | 43 | 11 | 4 | 12 |
Pct. | 61 % | 16 % | 6 % | 17 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |