Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Brøndevej 46, 4300 Holbæk (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-29 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-18 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-18 fjernes Kontaktoplysninger: ole.brinkmann@c.dk (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-18 fjernes Navne: FJORDVANG HOLDING ORØ ApS (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-18 fjernes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-18 fjernes Stiftere: Ole Brinkmann, Nabih Khayzaran, Chris Alberts (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Direktion: Ole Brinkmann (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-06 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2012-02-05 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2012-01-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive administrations- og investeringsvirksomhed, herunder handel med værdipapirer, køb og salg af virksomheder, såvel nationalt, som internationalt samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2012-01-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2012-01-05 tilføjes Vedtægter: 2012-01-05 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2008-12-01 tilføjes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-01-17)
Den 2007-06-29 fjernes Revisor: Steen Aalstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brøndevej 46, 4300 Holbæk (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Brøndevej 46, 4300 Holbæk (offentliggjort 2006-03-16)
Den 2006-09-01 fjernes Direktion: Nabih Khayzaran (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brøndevej 46, 4300 Holbæk (offentliggjort 2006-03-16)
Den 2006-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Valbyvej 2, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-16 tilføjes Navne: FJORDVANG HOLDING ORØ ApS (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2006-03-15 fjernes Navne: PHØNIX TRADING ApS (offentliggjort 2004-12-03)
Den 2005-12-13 tilføjes Kontaktoplysninger: ole.brinkmann@c.dk (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2005-11-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-01-17)
Den 2005-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valbyvej 2, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-29 tilføjes Direktion: Nabih Khayzaran (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2004-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-29 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2004-11-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2004-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2004-11-29 tilføjes Navne: PHØNIX TRADING ApS (offentliggjort 2004-12-03)
Den 2004-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2004-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2004-11-29 tilføjes Revisor: Steen Aalstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Stiftere: Ole Brinkmann, Nabih Khayzaran, Chris Alberts (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2004-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2004-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)