Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FÆRGESTATIONSVEJ 4 ApS. (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grænge Skovvej 89, 4891 Toreby L (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Grænge Skovvej 89, 4891 Toreby L (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-04-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-11-16 tilføjes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-16 fjernes Revisor: REVISION AGROGÅRDEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grænge Skovvej 89, 4891 Toreby L (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2009-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Grænge Skovvej 18, 4891 Toreby L (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-05-30 tilføjes Revisor: REVISION AGROGÅRDEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-30 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grænge Skovvej 18, 4891 Toreby L (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Grænge Skovvej 18, 4891 Toreby L (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grænge Skovvej 18, 4891 Toreby L (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-02 tilføjes Direktion: John Pommer Brædder (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 tilføjes Legale ejere: John Pommer Brædder (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2004-12-02 tilføjes Navne: JPB INVEST 2004 ApS (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-12-02 tilføjes Reelle ejere: John Pommer Brædder (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2004-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-12-02 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 tilføjes Stiftere: John Pommer Brædder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 tilføjes Vedtægter: 2004-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)