Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Nymark | 08.05.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Nymark | 11.08.2017 | 04.04.2018 | direktør |
Teit Ritzau | 22.12.2009 | 16.12.2019 | direktør |
Jens Erik Bjørnsbo Due | 21.02.2005 | 22.12.2009 | direktør |
Teit Ritzau | 30.11.2004 | 21.02.2005 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Nymark | 16.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Helle Lund Sørensen | 16.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anne-Katrine Møllehave | 16.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Teit Ritzau | 16.12.2019 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Nymark | 18.08.2010 | 19.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Nedergaard | 18.08.2010 | 19.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Nels Glavind | 02.05.2006 | 22.01.2009 | bestyrelsesmedlem |
Per Hugo Thomsen | 01.11.2005 | 31.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Niels Nymark | 21.02.2005 | 23.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Nedergaard | 21.02.2005 | 23.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
Ole Andresen | 21.02.2005 | 01.11.2005 | bestyrelsesmedlem |
Max Krasnik | 21.02.2005 | 04.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Teit Ritzau | 30.11.2004 | 19.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Søren Grunnet Løvenlund | 30.11.2004 | 27.09.2006 | formand |