Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bibranche | Revisor | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2004-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: STEEN F. PEDERSEN ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-01-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Landevej 26, 6470 Sydals (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Landevej 26, 6470 Sydals (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-01-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-04-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Landevej 26, 6470 Sydals (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2014-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Landevej 28, 6470 Sydals (offentliggjort 2014-08-04)
Den 2014-08-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2014-08-05)
Den 2014-08-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-08-05)
Den 2014-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og servicevirksomhed, ejendomsinvesteringer samt i øvrigt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-01 tilføjes Navne: SP HANDEL OG INVEST ApS (offentliggjort 2014-08-04)
Den 2014-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-01 tilføjes Vedtægter: 2014-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-31 fjernes Navne: SFP HOLDING ApS (offentliggjort 2014-08-04)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-08-01)
Den 2013-01-07 fjernes Revisor: RND PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-08-05)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Landevej 28, 6470 Sydals (offentliggjort 2014-08-04)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Landevej 28, 6470 Sydals (offentliggjort 2004-12-13)
Den 2006-01-11 tilføjes Revisor: RND PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 fjernes Revisor: KASAK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Landevej 28, 6470 Sydals (offentliggjort 2004-12-13)
Den 2004-11-29 tilføjes Direktion: Steen Flemming Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Legale ejere: Steen Flemming Pedersen (offentliggjort 2015-01-15)
Den 2004-11-29 tilføjes Navne: SFP HOLDING ApS (offentliggjort 2014-08-04)
Den 2004-11-29 tilføjes Reelle ejere: Steen Flemming Pedersen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2004-11-29 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Revisor: KASAK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Stiftere: Steen Flemming Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-12-13)
Den 2004-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)