Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2008-12-11 sletter virksomheden Ejerskaber: HOLDINGSELSKABET AF 25.11.2008 ApS. (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: HOLDINGSELSKABET AF 25.11.2008 ApS. (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2023-11-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-11-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderkær 180, 7190 Billund (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Granvej 2, 7190 Billund (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2016-11-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granvej 2, 7190 Billund (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Granvej 2, 7190 Billund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granvej 2, 7190 Billund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-29 tilføjes Direktion: Henriette Thomsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og kapitalanlæg og dermed beslægtet virksomhed, både direkte og gennem andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Legale ejere: Henriette Thomsen (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Navne: HENTHOM HOLDING ApS (offentliggjort 2004-11-29)
Den 2004-11-29 tilføjes Reelle ejere: Henriette Thomsen (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-11-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Stiftere: Henriette Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Vedtægter: 2004-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-11-29)
Den 2004-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)