Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Claus Gertsen(virk.: 9) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % |
Pct. | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Claus Gertsen | 10.10.2023 | Stradellasvej 14, 2450 København SV |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
CLAUS GERTSEN HOLDING ApS | 28283040 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
23.10.2023 | 4,01 (km) | Rådmand Steins Alle 7, 2000 Frederiksberg | Stradellasvej 14, 2450 København SV |
CLAUS GERTSEN HOLDING ApS. |
Sidst opdateret den 05.01.2005 og angivet som gældende fra 18.11.2004 (7238 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Claus Gaworski | 34568936 |
Claus Geerthsen | 41847972 |
Claus Georg Melcher A/S | 77772510 |
CLAUS GEORG WILLIAM WIESE SOPHIENLUND | 55484813 |
CLAUS GERTSEN HOLDING ApS | 28283040 |
CLAUS GLÆSNER HOLDING ApS | 33785844 |
Claus Gotfredsen | 76553254 |
Claus Grainger Consulting | 37453242 |
CLAUS GRAMKOW HOLDING ApS | 24243745 |
Claus Gravesen | 24981894 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Claus Gertsen(virk.: 9) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Pct. | 22 % | 0 % | 0 % | 11 % | 33 % | 33 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Claus Gertsen(virk.: 9) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 6 | 3 | 6 |
Pct. | 6 % | 38 % | 19 % | 38 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |