Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2008-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 125, 2. th., 1620 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-27 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-27 fjernes Navne: CAFE NANI ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-27 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-27 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-27 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Henning R Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-27 fjernes Stiftere: Abdel Wahab Mohamed Abdel Wahab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2004-12-10)
Den 2007-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-16 fjernes Direktion: Nany Ahmed Shelbaya (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-02-11 tilføjes Direktion: Nany Ahmed Shelbaya (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-11 fjernes Direktion: Abdel Wahab Mohamed Abdel Wahab (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-10 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2004-12-10)
Den 2004-12-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed i ind- og udland, finansiering samt dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 tilføjes Navne: CAFE NANI ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-01 fjernes Navne: CAFE NANI UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 tilføjes Vedtægter: 2004-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-01 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 125, 2. th., 1620 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-15 tilføjes Direktion: Abdel Wahab Mohamed Abdel Wahab (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-15 tilføjes Navne: CAFE NANI UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Henning R Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Stiftere: Abdel Wahab Mohamed Abdel Wahab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)