Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-25 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-10-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-10-05 fjernes Legale ejere: Elisabeth Hansen, Jens Mark, Flemming Handberg, Henrik Johan Jacobsen, Per Rehné, Peter Andersen Røddik, Per Klaus Nielsen, Dennis Nicholas Sejersgaard-Jacobsen, Snorre Læssøe Stephensen, Helle Drachmann Fridberg (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-10-05 fjernes Navne: WELFORD PLACE KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-10-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-10-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-10-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-10-05 fjernes Stiftere: ESTATUM PROJEKTFORMIDLING A/S (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-10-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-03-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-03-03 fjernes Direktion: Per Rehné (direktion) (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-03-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2014-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 75, 4., 1550 København V (offentliggjort 2014-07-04)
Den 2013-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 75, 4., 1550 København V (offentliggjort 2014-07-04)
Den 2013-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 75, 3., 1550 København V (offentliggjort 2012-02-03)
Den 2012-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 75, 3., 1550 København V (offentliggjort 2012-02-03)
Den 2012-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2010-03-16)
Den 2011-04-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at deltage som komplementar i kommanditselskabet K/S WELFORD PLACE (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2011-04-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2011-04-06 tilføjes Vedtægter: 2011-04-06 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2011-04-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-12 tilføjes Direktion: Per Rehné (direktion) (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2010-05-12 fjernes Direktion: Helle Drachmann Fridberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2010-03-16)
Den 2010-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2010-02-04)
Den 2010-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2010-02-04)
Den 2010-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-18 tilføjes Direktion: Helle Drachmann Fridberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-18 fjernes Direktion: Antony Ashton (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Legale ejere: Snorre Læssøe Stephensen, Helle Drachmann Fridberg (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2004-12-20 tilføjes Legale ejere: Dennis Nicholas Sejersgaard-Jacobsen (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2004-12-18 tilføjes Legale ejere: Per Klaus Nielsen (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2004-12-17 tilføjes Legale ejere: Peter Andersen Røddik (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2004-12-15 tilføjes Legale ejere: Per Rehné (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2004-12-14 tilføjes Legale ejere: Henrik Johan Jacobsen (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2004-12-13 tilføjes Legale ejere: Flemming Handberg (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2004-12-10 tilføjes Legale ejere: Elisabeth Hansen, Jens Mark (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2004-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-25 tilføjes Direktion: Antony Ashton (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2004-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-25 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2004-11-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2004-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2004-11-25 tilføjes Navne: WELFORD PLACE KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2004-11-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2004-11-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2004-11-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2004-11-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-25 tilføjes Stiftere: ESTATUM PROJEKTFORMIDLING A/S (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2004-11-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2004-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-30)