Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronninggårds Alle 55, 2840 Holte (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-12 fjernes Direktion: Steen Rydeng (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 fjernes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-12 fjernes Kontaktoplysninger: henrik.bay@readvisers.co (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-12 fjernes Navne: READVISERS ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 fjernes Revisor: REVISION & DATA A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 fjernes Stiftere: Steen Rydeng, STEEN RYDENG HOLDING ApS, Henrik Bay, HENRIK BAY HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-08-28 tilføjes Direktion: Henrik Bay (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 tilføjes Revisor: REVISION & DATA A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronninggårds Alle 55, 2840 Holte (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Havsgårdsvej 19, st., 2900 Hellerup (offentliggjort 2012-06-17)
Den 2013-02-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er Selskabets formål er at udøve administration, bogholderi, kreditkontrol, arkivering samt markedsføring, og service- og formidlingsvirksomhed, herunder agent- og agenturvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-06 tilføjes Vedtægter: 2013-02-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Direktion: Steen Rydeng (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 fjernes Direktion: Henrik Bay (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-06-30 tilføjes Kontaktoplysninger: henrik.bay@readvisers.co (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havsgårdsvej 19, st., 2900 Hellerup (offentliggjort 2012-06-17)
Den 2012-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 96, st., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2005-07-20)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2004-12-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 96, st., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2005-07-20)
Den 2005-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Parallelvej 10, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-09 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2004-12-09)
Den 2004-12-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parallelvej 10, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-22 tilføjes Direktion: Henrik Bay (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Navne: READVISERS ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Stiftere: Steen Rydeng, STEEN RYDENG HOLDING ApS, Henrik Bay, HENRIK BAY HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)