Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Søren Arnold Lyhne | 17.11.2004 | 12.02.2018 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Lyhne Life ApS (CVR 42185396) | NORMAL | 07.09.2021 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Selskabet af marts 2021 A/S (CVR 14724389) | OPLØSTEFTERKONKURS | 19.08.2013 | 30.11.2021 | 100,00% | 100,00% |
Selskabet af marts 2021 A/S (CVR 14724389) | OPLØSTEFTERKONKURS | 17.11.2004 | 18.08.2013 | 100,00% | 100,00% |