Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Formål | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-24 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-24 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2004-11-23 sletter virksomheden Ejerskaber: NR AUGUST 2013 ADVOKATFIRMA I/S. (offentliggjort 2014-11-11)
Den 2013-08-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NYBORG & RØRDAM ADVOKATKOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB. (offentliggjort 2015-01-12)
Den 2013-08-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NYBORG & RØRDAM ADVOKATFIRMA P/S. (offentliggjort 2015-01-27)
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål og aktivitet er alene at eje kapitalandele i et andet advokatselskab eller advokatholdingselskab (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i et andet advokatselskab eller advokatholdingselskab og dermed forbundet virksomhed samt at foretage sædvanlig formueanbringelse (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-27 tilføjes Vedtægter: 2019-05-27 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-08 tilføjes Vedtægter: 2019-05-08 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 77, 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 77, 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 77, 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 77, 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-04-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed. (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2014-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-17 tilføjes Vedtægter: 2014-01-17 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2013-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-24 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 77, 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2004-11-23 tilføjes Direktion: Hanne Rønnow Rahbæk Holten (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-23 tilføjes Legale ejere: Hanne Rønnow Rahbæk Holten (offentliggjort 2015-01-12)
Den 2004-11-23 tilføjes Navne: ADVOKATANPARTSSELSKABET HANNE RAHBÆK (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2004-11-23 tilføjes Reelle ejere: Hanne Rønnow Rahbæk Holten (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2004-11-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-11-23 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-23 tilføjes Stiftere: Hanne Rønnow Rahbæk Holten (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-11-24)
Den 2004-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)