Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-03 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2009-03-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PINPOINTERS ApS. (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2015-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: WILKENS ApS. (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2020-02-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-17 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2017-01-17 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-05-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-23 tilføjes Vedtægter: 2016-03-23 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2013-11-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2013-11-08 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-04 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2009-11-04)
Den 2009-11-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-02-16 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-16 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Hansens Vej 29, 5700 Svendborg (offentliggjort 2006-05-28)
Den 2006-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Bernstorffsvej 8, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i PinPointers ApS samt i øvrigt udøve enhver hermed beslægtet virksomhed og formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-01 tilføjes Vedtægter: 2005-08-01 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2004-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernstorffsvej 8, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-19 tilføjes Direktion: Michael Nørregaard Wilkens (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 tilføjes Legale ejere: Michael Nørregaard Wilkens (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2004-11-19 tilføjes Navne: WILKENS HOLDING ApS (offentliggjort 2004-11-24)
Den 2004-11-19 tilføjes Reelle ejere: Michael Nørregaard Wilkens (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2004-11-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2004-11-19 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 tilføjes Stiftere: Michael Nørregaard Wilkens (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-11-24)
Den 2004-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)