Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kunnerupvej 71, 8361 Hasselager (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kunnerupvej 71, 8361 Hasselager (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-04-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af værdipapirer og anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-06 tilføjes Navne: KV71 INVEST ApS (offentliggjort 2011-05-12)
Den 2011-05-05 fjernes Navne: NKE HOLDING ApS (offentliggjort 2004-12-16)
Den 2011-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-06 tilføjes Vedtægter: 2011-05-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kunnerupvej 71, 8361 Hasselager (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2009-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 285, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 285, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-19 tilføjes Direktion: Henrik Jæger (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 tilføjes Legale ejere: Henrik Jæger (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2004-11-18 fjernes Legale ejere: Henrik Jæger (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2004-11-19 tilføjes Navne: NKE HOLDING ApS (offentliggjort 2004-12-16)
Den 2004-11-19 tilføjes Reelle ejere: Henrik Jæger (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2004-11-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 tilføjes Stiftere: NORDISK KONTOR ETABLERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-12-16)
Den 2004-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Legale ejere: Henrik Jæger (offentliggjort 2017-11-27)