Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Hovedbranche | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2004-10-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GP EJENDOMSINVEST ApS. (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2004-10-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GP GLASS-PEENING A/S. (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 27, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 27, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-04-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-02-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-16 fjernes Revisor: MOKIA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 27, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 27, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-26 tilføjes Revisor: MOKIA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-26 fjernes Revisor: MOKIA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 27, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-29 tilføjes Bestyrelse: Pernille Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 tilføjes Direktion: Gerner Ørgaard Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingsselskab samt anden investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 tilføjes Legale ejere: Gerner Ørgaard Larsen, Pernille Larsen (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2004-10-29 tilføjes Navne: GEPE HOLDING A/S (offentliggjort 2004-11-23)
Den 2004-10-29 tilføjes Reelle ejere: Gerner Ørgaard Larsen, Pernille Larsen (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2004-10-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-10-29 tilføjes Revisor: MOKIA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 tilføjes Stiftere: Pernille Larsen, Gerner Ørgaard Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, såfremt der er 2 eller flere direktører af disse, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 tilføjes Vedtægter: 2004-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2004-11-23)
Den 2004-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)