Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Gennervej 10, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-19 fjernes Bestyrelse: Preben Aagaard Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-19 fjernes Direktion: Lone Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-19 fjernes Navne: PLL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-19 fjernes Revisor: BRITTA BALLE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-19 fjernes Stiftere: Preben Aagaard Larsen, Lone Pedersen, Linda Dahlgård Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gennervej 10, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-22 tilføjes Bestyrelse: Preben Aagaard Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Direktion: Lone Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed samt investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Navne: PLL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Revisor: BRITTA BALLE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Stiftere: Preben Aagaard Larsen, Lone Pedersen, Linda Dahlgård Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Vedtægter: 2004-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)