Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2004-11-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORDSTAR FISKEEKSPORT A/S. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2021-10-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-10-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2016-09-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2016-09-13 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2016-09-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Malle Strandvej 9, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-17 tilføjes Direktion: Henrik Holm Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-17 tilføjes Legale ejere: Henrik Holm Jensen (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2004-11-17 tilføjes Navne: HHJ HOLDING, SENNELS ApS (offentliggjort 2004-11-22)
Den 2004-11-17 tilføjes Reelle ejere: Henrik Holm Jensen (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2004-11-17 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-17 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2004-11-17 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2004-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-17 tilføjes Vedtægter: 2004-11-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-11-22)
Den 2004-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)