Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GREENOIL STANDARD ApS. (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-23 tilføjes Reelle ejere: Peter Marinus Anders Andersen, Ellen Thomsen Petersen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2014-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2014-05-30 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2008-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andel i helt eller delvist ejede datterselskaber samt foretage anden kapitalplacering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Legale ejere: Peter Marinus Anders Andersen, Ellen Thomsen Petersen (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Vedtægter: 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brokhøjvej 14, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Brokhøjvej 14, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brokhøjvej 14, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-18 tilføjes Direktion: Peter Marinus Anders Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-18 tilføjes Navne: MOLS HOLDING ApS (offentliggjort 2004-11-30)
Den 2004-11-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2004-11-18 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2004-11-18 tilføjes Stiftere: Peter Marinus Anders Andersen, Ellen Thomsen Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-11-30)
Den 2004-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)