Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Direktion | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kapital | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Formål | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Hovedbranche | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-21 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-21 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2009-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DESIGN CYKLER HORSENS ApS. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2013-12-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DESIGN CYKLER AALBORG ApS. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2016-03-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Design Cykler Aarhus ApS. (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2018-11-20 sletter virksomheden Ejerskaber: DESIGN CYKLER KOLDING ApS. (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2021-06-09 tilføjes Direktion: Kristian Lauridsen (direktør) (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-09 fjernes Direktion: Finn Mikael Jensen (direktion) (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-05-28 tilføjes Reelle ejere: Michael Givskov Jensen (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-28 fjernes Reelle ejere: Kenneth Lindvig Mortensen (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-27 fjernes Reelle ejere: Michael Givskov Jensen (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-04-15 tilføjes Reelle ejere: Michael Givskov Jensen, Kenneth Lindvig Mortensen, Kristian Lauridsen, Finn Mikael Jensen (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-04-14 fjernes Reelle ejere: Finn Mikael Jensen, Kristian Lauridsen, Finn Mikael Jensen (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-15 tilføjes Legale ejere: Design Cykler Holding A/S (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-15 fjernes Legale ejere: DESIGN HOLDING ApS, K. Lauridsen Holding ApS (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-15 tilføjes Reelle ejere: Finn Mikael Jensen (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-14 fjernes Reelle ejere: Finn Mikael Jensen (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-03-03 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-03-03 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-01-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albuen 5, st. th., 6000 Kolding (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvangen 42, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 tilføjes Hjemmeside: www.designcykler.dk (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-01 tilføjes Legale ejere: DESIGN HOLDING ApS, K. Lauridsen Holding ApS (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2019-02-01 tilføjes Reelle ejere: Finn Mikael Jensen, Finn Mikael Jensen, Kristian Lauridsen (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-31 fjernes Legale ejere: DESIGN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-07 tilføjes Legale ejere: DESIGN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-07 fjernes Legale ejere: DESIGN CYKLER KOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-06 fjernes Legale ejere: DESIGN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-31 fjernes Reelle ejere: Finn Mikael Jensen, Finn Mikael Jensen (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-07 tilføjes Reelle ejere: Finn Mikael Jensen (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-06 fjernes Reelle ejere: Finn Mikael Jensen (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-07 tilføjes Vedtægter: 2019-01-07 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-11-20 tilføjes Legale ejere: DESIGN CYKLER KOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-11-20 fjernes Legale ejere: JACOB OLSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-11-20 tilføjes Reelle ejere: Finn Mikael Jensen (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-11-20 fjernes Reelle ejere: Jacob Olsen (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-11-19 fjernes Reelle ejere: Finn Mikael Jensen (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-11-20 tilføjes Vedtægter: 2018-11-20 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-11-20 fjernes Direktion: Jacob Olsen (direktion) (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-11-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvangen 42, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2016-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvangen 42, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og produktion og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af de to direktører hver for sig. (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2012-09-29 tilføjes Vedtægter: 2012-09-29 (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2012-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2012-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Cykel- og knallertforretninger (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Cykel- og knallertforretninger (offentliggjort 2005-06-01)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2005-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-01 tilføjes Hovedbranche: Cykel- og knallertforretninger (offentliggjort 2005-06-01)
Den 2005-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-06 tilføjes Legale ejere: JACOB OLSEN HOLDING ApS, DESIGN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2004-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvangen 42, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2004-11-22 tilføjes Direktion: Jacob Olsen (direktion) (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2004-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Navne: DESIGN CYKLER KOLDING ApS (offentliggjort 2004-11-22)
Den 2004-11-22 tilføjes Reelle ejere: Finn Mikael Jensen, Jacob Olsen, Finn Mikael Jensen (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2004-11-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-11-22 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2004-11-22 tilføjes Stiftere: DESIGN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-11-22)
Den 2004-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)