Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Nørskov Hansen | 01.10.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stefan Heinrich Georg Rennig | 12.07.2022 | 01.10.2022 | adm. dir |
Jørn Rohde | 22.06.2020 | 12.07.2022 | adm. dir |
Jesper Elkjær | 01.09.2015 | 22.06.2020 | adm. dir |
Christian Dahmen | 15.10.2014 | 01.09.2015 | adm. dir |
Christian Andreas Scheffold | 12.11.2012 | 15.10.2014 | adm. dir |
Thomas Pilgaard Jørgensen | 01.09.2010 | 12.11.2012 | direktør |
Bengt Peter Englund | 01.09.2010 | 12.11.2012 | direktør |
Henrik Blaabjerg Nielsen | 01.10.2008 | 31.08.2010 | adm. dir |
Claus Bo Jacobsen | 01.09.2007 | 30.09.2008 | direktør |
Morten Bordvik | 08.03.2004 | 01.09.2007 | direktør |
Ole Nielsen | 17.11.2003 | 08.03.2004 | adm. dir |
Poul Anker Mikael Haurum | 27.11.1970 | 17.11.2003 | direktør |
Peter Xaver Landwehr | 27.11.1970 | 17.04.1991 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bernd Laibacher | 05.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Peter Schmidt | 01.08.2023 | formand |
Stefan Heinrich Georg Rennig | 25.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Roman Johannes Schäfer | 29.09.2022 | 05.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Arthur Oliver Jaunich | 20.09.2021 | 31.07.2023 | formand |
Miriam Patricia Semrau | 25.03.2021 | 29.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Rohde | 12.08.2019 | 25.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Christian Dahmen | 30.07.2018 | 25.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jürgen Norbert Schulte-Laggenbeck | 30.07.2018 | 12.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Andreas Rumpf | 31.03.2017 | 20.09.2021 | formand |
Sara Catherine Brandt | 31.03.2017 | 30.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Dr. Dietrich Daniel Rothoeft | 31.03.2017 | 30.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Henric Jesper Louis Hasth | 30.06.2014 | 31.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Dirk Tepel | 13.02.2012 | 31.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Armin Heß | 13.02.2012 | 31.03.2017 | formand |
Thomas Pilgaard Jørgensen | 01.09.2010 | 01.09.2010 | suppleant |
Lothar Oakar Aulich | 02.03.2007 | 30.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Ulrich Lindner | 02.03.2007 | 13.02.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jörn Hanfried Werner | 02.03.2007 | 13.02.2012 | formand |
Hans-Peter Artmann | 31.03.2002 | 02.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Mario Ferretti | 30.08.1996 | 07.06.2005 | bestyrelsesmedlem |
Josef Kurth | 30.08.1996 | 31.03.2002 | bestyrelsesmedlem |
Albert Heinz Berner | 27.11.1970 | 02.03.2007 | formand |
Poul Anker Mikael Haurum | 27.11.1970 | 23.09.1996 | bestyrelsesmedlem |
Morten Bordvik | 27.11.1970 | 23.09.1996 | bestyrelsesmedlem |
Peter Xaver Landwehr | 27.11.1970 | 17.04.1991 | bestyrelsesmedlem |
Carl Gustav Reimer | 27.11.1970 | 17.04.1991 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Grøndal | 27.11.1970 | 31.08.1989 | bestyrelsesmedlem |