Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jørgen Christian Fenger Olrik(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jørgen Christian Fenger Olrik | 01.06.2017 | Lindenovsgade 19, 2100 København Ø |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
CO Consult | 28195176 | Aktiv | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
31.07.2014 | 0,00 (km) | L.I. Brandes Alle 16, 1956 Frederiksberg C | L.I. Brandes Alle 16, 1956 Frederiksberg C |
28.02.2018 | 6,02 (km) | L.I. Brandes Alle 16, 1956 Frederiksberg C | Lindenovsgade 19, 2100 København Ø |
CO Consult. |
Sidst opdateret den 20.05.2019 og angivet som gældende fra 20.05.2019 (1948 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
COCOMONDO ApS | 33062591 |
CoComp v/Flemming Wegeberg | 28043368 |
Coco Nails | 37187364 |
Cocon Design ApS | 81344515 |
CO Consult | 21861405 |
CO Consult | 28195176 |
CO Consulting | 34906351 |
CO Consulting | 41566876 |
CO CONSULTING K/S | 32297633 |
Coconut Factory | 37314250 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jørgen Christian Fenger Olrik(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jørgen Christian Fenger Olrik(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |