Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2013-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 381, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-15 fjernes Direktion: Luis Peter Wahl Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-15 fjernes Navne: EDUCATION AND KNOWLEDGE TECHNOLOGIES ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Stiftere: JS TECHNOLOGIES HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-04 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-04 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Direktion: Morten Kristoffer Løj (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EIGIL BRUHN V/STATS.AUT. REVISOR STEEN JENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 381, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Islevdalvej 35, 1., 2610 Rødovre (offentliggjort 2009-10-26)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-25 tilføjes Direktion: Luis Peter Wahl Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islevdalvej 35, 1., 2610 Rødovre (offentliggjort 2009-10-26)
Den 2009-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Islevdalvej 53, 1., 2610 Rødovre (offentliggjort 2006-10-13)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2004-12-15)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islevdalvej 53, 1., 2610 Rødovre (offentliggjort 2006-10-13)
Den 2006-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 2, 5., 1150 København K (offentliggjort 2005-03-12)
Den 2006-08-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og drive IT-baserede løsninger med henblik på vidensdeling og uddannelse, og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-25 tilføjes Vedtægter: 2006-08-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 2, 5., 1150 København K (offentliggjort 2005-03-12)
Den 2005-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 89, 3. tv., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-15 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2004-12-15)
Den 2004-12-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 89, 3. tv., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-15 tilføjes Direktion: Morten Kristoffer Løj (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Navne: EDUCATION AND KNOWLEDGE TECHNOLOGIES ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EIGIL BRUHN V/STATS.AUT. REVISOR STEEN JENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Stiftere: JS TECHNOLOGIES HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)