Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Vedtægter | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hadsundvej 86, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Direktion: Mette Gliese Amstrup (direktion) (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-16 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Hovedbranche: Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Kontaktoplysninger: ma@skruuk.dk (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Legale ejere: METTE A. HOLDING ApS (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Navne: Mette Amstrup ApS (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Reelle ejere: Mette Gliese Amstrup (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hadsundvej 86, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 4, st., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 tilføjes Kontaktoplysninger: ma@skruuk.dk (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-03-04 tilføjes Vedtægter: 2020-03-04 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-06 fjernes Legale ejere: METTE JAKOBSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-06-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2018-06-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-01 tilføjes Legale ejere: METTE A. HOLDING ApS (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2018-05-01 tilføjes Reelle ejere: Mette Gliese Amstrup (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2018-04-30 fjernes Legale ejere: METTE A. HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-04-30 fjernes Reelle ejere: Mette Gliese Amstrup (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 fjernes Binavne: METTE AMSTRUP ApS (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-28 tilføjes Navne: Mette Amstrup ApS (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2017-11-27 fjernes Navne: MESSAGE BISPENSGADE AALBORG ApS (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-28 tilføjes Vedtægter: 2017-11-28 (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 4, st., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2017-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Bispensgade 9, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-04-07 tilføjes Hovedbranche: Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2017-04-06 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2011-10-01 fjernes Revisor: BDO SCANREVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-21 tilføjes Revisor: BDO SCANREVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-21 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2009-06-22 tilføjes Navne: MESSAGE BISPENSGADE AALBORG ApS (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2009-06-21 fjernes Navne: METTE AMSTRUP ApS (offentliggjort 2005-02-01)
Den 2009-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2009-06-22 tilføjes Vedtægter: 2009-06-22 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2009-06-22 fjernes Binavne: MESSAGE AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-07 tilføjes Legale ejere: METTE A. HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2009-05-07 tilføjes Reelle ejere: Mette Gliese Amstrup (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-13 tilføjes Legale ejere: METTE JAKOBSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Herre- og dametøjsforretninger (blandet) (offentliggjort 2005-02-23)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-08 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-08 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bispensgade 9, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2005-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-03 tilføjes Direktion: Mette Gliese Amstrup (direktion) (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2005-01-03 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-03 tilføjes Navne: METTE AMSTRUP ApS (offentliggjort 2005-02-01)
Den 2005-01-02 fjernes Navne: PBH 28.606 ApS (offentliggjort 2004-11-18)
Den 2005-01-03 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-03 fjernes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Herre- og dametøjsforretninger (blandet) (offentliggjort 2005-02-23)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-16 tilføjes Binavne: MESSAGE AALBORG ApS, METTE AMSTRUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-16 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2004-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-16 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2004-11-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2004-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2004-11-16 tilføjes Navne: PBH 28.606 ApS (offentliggjort 2004-11-18)
Den 2004-11-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2004-11-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2004-11-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2004-11-16 tilføjes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-16 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2004-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2004-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-07)