Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2015-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 14, 2400 København NV (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-11-23 fjernes Binavne: SOHOSERVER ApS, SOHO SERVER ApS (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-03 (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-11-23 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-11-23 fjernes Navne: FRIIS & PARTNERE ApS (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-11-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-11-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-11-23 fjernes Stiftere: Rune Friis Jørgensen (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-11-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2014-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2014-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-25 fjernes Direktion: Rune Friis Jørgensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive administrations- og rådgivningsvirksomhed. (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2011-07-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2011-07-13 tilføjes Vedtægter: 2011-07-13 (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2011-07-13 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 14, 2400 København NV (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2010-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygmestervej 59, st. th., 2400 København NV (offentliggjort 2009-02-21)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygmestervej 59, st. th., 2400 København NV (offentliggjort 2009-02-21)
Den 2009-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Landskronagade 56, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2006-03-20)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-02-24)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landskronagade 56, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2006-03-20)
Den 2006-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 16, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-24 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-02-24)
Den 2005-02-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 16, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-03 tilføjes Binavne: SOHOSERVER ApS, SOHO SERVER ApS (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2004-11-03 tilføjes Direktion: Rune Friis Jørgensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2004-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-03 (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2004-11-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2004-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2004-11-03 tilføjes Navne: FRIIS & PARTNERE ApS (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2004-11-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2004-11-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2004-11-03 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-03 tilføjes Stiftere: Rune Friis Jørgensen (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2004-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2004-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: LKG 56A I/S. (offentliggjort 2006-03-07)