Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Navne | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-11-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Forlagsvirksomheden af 27. september 2018 IVS. (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2019-04-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-07 tilføjes Revisor: Rödl & Partner Danmark, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-02-07 fjernes Revisor: Claus Witt Invest (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2017-06-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udvikle ejendomme og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-10 tilføjes Vedtægter: 2015-12-10 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-07 tilføjes Vedtægter: 2015-12-07 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-07 tilføjes Navne: SH Udvikling ApS (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2015-12-06 fjernes Navne: EGOLIBRIS ApS (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2015-12-07 fjernes Direktion: Eva Götzsche (direktion) (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2013-02-19 tilføjes Direktion: Eva Götzsche (direktion) (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2013-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opbygge og drive et online forlag i form af en online portal, hvor der skabes et community af forfattere og læsere. På portalen vil det være muligt at selvpublisere bøger, samt abonnere og downloade publiserede bøger. (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2013-02-19 tilføjes Navne: EGOLIBRIS ApS (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2013-02-18 fjernes Navne: UDVIKLINGSSELSKABET HELLERUP ApS (offentliggjort 2006-01-25)
Den 2013-02-19 tilføjes Revisor: Claus Witt Invest (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2013-02-19 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i fællesskab. (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2013-02-19 tilføjes Vedtægter: 2013-02-19 (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2012-12-13 fjernes Direktion: Jan Olav Braaten (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-15 tilføjes Legale ejere: STRAIGHT HORSE ApS (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2012-07-15 tilføjes Reelle ejere: Mogens Velling Pedersen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2010-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allerødvej 30, 3450 Allerød (offentliggjort 2010-09-16)
Den 2010-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 2, 1620 København V (offentliggjort 2005-01-06)
Den 2009-03-27 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2005-01-06)
Den 2006-01-11 tilføjes Navne: UDVIKLINGSSELSKABET HELLERUP ApS (offentliggjort 2006-01-25)
Den 2006-01-10 fjernes Navne: GLIWICE PARTNER ApS (offentliggjort 2004-11-16)
Den 2005-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 2, 1620 København V (offentliggjort 2005-01-06)
Den 2005-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 4, 4., 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-06 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2005-01-06)
Den 2005-01-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 4, 4., 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-15 tilføjes Direktion: Jan Olav Braaten (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Navne: GLIWICE PARTNER ApS (offentliggjort 2004-11-16)
Den 2004-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-11-15 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Stiftere: BRAATEN & PEDERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-11-16)
Den 2004-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)