Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 24, 4683 Rønnede (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-29 fjernes Direktion: Jan Holm Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-29 fjernes Hovedbranche: Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-29 fjernes Kontaktoplysninger: jan@actionboat.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-29 fjernes Navne: RIBAX ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-29 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-29 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-29 fjernes Revisor: HARTMANN WENNICKE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-29 fjernes Stiftere: Jan Holm Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er persontransport, event sejlads og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Navne: RIBAX ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Vedtægter: 2012-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-31 fjernes Navne: ACTIONBOAT ApS (offentliggjort 2010-11-04)
Den 2010-10-15 tilføjes Hovedbranche: Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-14 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-10-15 tilføjes Kontaktoplysninger: jan@actionboat.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-01 tilføjes Navne: ACTIONBOAT ApS (offentliggjort 2010-11-04)
Den 2010-09-30 fjernes Navne: JJ-TECHNIQUE ApS (offentliggjort 2004-11-22)
Den 2008-12-03 tilføjes Revisor: HARTMANN WENNICKE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-03 fjernes Revisor: Kim Andkjær Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Sportsforretninger (offentliggjort 2004-12-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 24, 4683 Rønnede (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 24, 4683 Rønnede (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-08 tilføjes Hovedbranche: Sportsforretninger (offentliggjort 2004-12-08)
Den 2004-12-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 24, 4683 Rønnede (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-15 tilføjes Direktion: Jan Holm Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Navne: JJ-TECHNIQUE ApS (offentliggjort 2004-11-22)
Den 2004-11-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Revisor: Kim Andkjær Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Stiftere: Jan Holm Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)