Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-07-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-07-04 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2006-07-19 sletter virksomheden Ejerskaber: RH HOLDING. HADERSLEV A/S. (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2019-11-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 3. (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-08-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 3. (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hiort Lorenzens Vej 13, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hiort Lorenzens Vej 13, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hiort Lorenzens Vej 13, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2014-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 52, 2., 6100 Haderslev (offentliggjort 2014-06-27)
Den 2010-10-05 tilføjes Direktion: Rita Marie Callesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-05 fjernes Direktion: Frode Thomsen Callesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2010-10-05 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 52, 2., 6100 Haderslev (offentliggjort 2014-06-27)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 52, 2., 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-14 tilføjes Legale ejere: Rita Marie Callesen (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2006-10-14 tilføjes Reelle ejere: Rita Marie Callesen (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2004-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 52, 2., 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-01 tilføjes Direktion: Frode Thomsen Callesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalbesiddelse og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Navne: FC HOLDING HADERSLEV ApS (offentliggjort 2004-11-26)
Den 2004-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2004-11-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Stiftere: Frode Thomsen Callesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Vedtægter: 2004-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-11-26)
Den 2004-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)