Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Sørensen | 26.10.2007 | 14.02.2011 | direktion |
Finn Sørensen | 15.11.2004 | 26.10.2007 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Kristian Palle Bjerre | 28.05.2008 | 14.02.2011 | bestyrelse |
Lars Jørn Hvidtfeldt Nielsen | 28.05.2008 | 14.02.2011 | bestyrelse |
Kenneth Michael Grunow | 28.05.2008 | 14.02.2011 | bestyrelse |
Torben Dalby Larsen | 26.02.2008 | 28.05.2008 | bestyrelse |
Søren Lindstrøm Knudsen | 20.02.2007 | 14.02.2011 | bestyrelse |
Svend Erik Hansen | 30.11.2004 | 28.05.2008 | formand |
Jesper Bo Bischoff | 30.11.2004 | 20.02.2007 | bestyrelse |
Torben Larsen | 15.11.2004 | 26.02.2008 | bestyrelse |