Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Opløsningsstrussel seneste | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-27 fjernes Navne: JES HOLDING HATTING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-27 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2014-01-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-27 fjernes Stiftere: Jørn Erik Skov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-13 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2014-01-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Storegade 11, 8700 Horsens (offentliggjort 2014-01-13)
Den 2014-01-10 fjernes Direktion: Jørn Erik Skov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-10 fjernes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-25 tilføjes Vedtægter: 2013-09-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 fjernes Revisor: SELSKABET AF 1. 10. 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-30 tilføjes Revisor: SELSKABET AF 1. 10. 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 fjernes Revisor: TJ Regnskabsservice og Udlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storegade 11, 8700 Horsens (offentliggjort 2014-01-13)
Den 2004-11-12 tilføjes Direktion: Jørn Erik Skov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-12 tilføjes Navne: JES HOLDING HATTING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2004-11-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-12 tilføjes Revisor: TJ Regnskabsservice og Udlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-12 tilføjes Stiftere: Jørn Erik Skov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2004-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)