Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Vedtægter | Formål | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Binavne | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Navne | Tegningsregel | Virksomhedsform | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 1, 1560 København V (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-22 tilføjes Kontaktoplysninger: npa.fa@nykredit.dk (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-21 fjernes Kontaktoplysninger: cob.fundmanagement@nykredit.dk (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-04-26 tilføjes Vedtægter: 2024-04-26 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2023-11-30 tilføjes Vedtægter: 2023-11-30 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2023-04-26 tilføjes Vedtægter: 2023-04-26 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-03-08 tilføjes Vedtægter: 2023-03-08 (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2022-09-07 tilføjes Vedtægter: 2022-09-07 (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2022-08-04 tilføjes Vedtægter: 2022-08-04 (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-07-08 tilføjes Formål: Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelser herom for en eller flere investorer at skabe et afkast ved investering i likvide midler, herunder valuta, eller finansielle instrumenter omfattet af bilag 2 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter. (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-04-11 tilføjes Vedtægter: 2022-04-11 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-03-15 tilføjes Vedtægter: 2022-03-15 (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2021-06-23 tilføjes Vedtægter: 2021-06-23 (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2021-06-17 tilføjes Kontaktoplysninger: cob.fundmanagement@nykredit.dk (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2021-06-16 fjernes Kontaktoplysninger: npa.adm@nykredit.dk (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2020-09-15 tilføjes Vedtægter: 2020-09-15 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-06-24 tilføjes Vedtægter: 2020-06-24 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-01-03 tilføjes Vedtægter: 2020-01-03 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2019-12-16 tilføjes Vedtægter: 2019-12-16 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-09-04 tilføjes Vedtægter: 2019-09-04 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-06-12 tilføjes Vedtægter: 2019-06-12 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-04-12 tilføjes Vedtægter: 2019-04-12 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 1, 1560 København V (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 1, 1560 København V (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-05-01 tilføjes Formål: Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelser herom for en eller flere investorer at skabe et afkast ved investering i likvide midler, herunder valuta, eller finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed. (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2018-04-23 tilføjes Bestyrelse: Mads Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-04-23 fjernes Bestyrelse: Knud Carsten Bernhard Lønfeldt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-04-23 tilføjes Vedtægter: 2018-04-23 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-09-19 tilføjes Vedtægter: 2017-09-19 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2017-06-08 tilføjes Kontaktoplysninger: npa.adm@nykredit.dk (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2017-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 1, 1560 København V (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2017-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Mønsteds Plads 9, 1563 København V (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-04-07 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-04-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-04-07 tilføjes Vedtægter: 2017-04-07 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-05-27 tilføjes Vedtægter: 2016-05-27 (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2016-04-13 tilføjes Vedtægter: 2016-04-13 (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-08-21 tilføjes Vedtægter: 2015-08-21 (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2015-08-04 tilføjes Vedtægter: 2015-08-04 (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-03-05 tilføjes Vedtægter: 2015-03-05 (offentliggjort 2015-08-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-06-03 fjernes Direktion: Peter Søeby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-30 tilføjes Binavne: EMD INVEST (KAPITALFORENING) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-05-29 fjernes Bestyrelse: Jesper Lau Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-29 fjernes Direktion: Peter Søeby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-29 fjernes Stiftere: Ricco Brorson Hagenflindt, Kaare Bak, Jane Soli Preuthun, Jan Samsø Jensen, Ingelise Bonde Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-28 tilføjes Formål: Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelser herom fra en eller flere investorer at skabe et afkast til foreningens investorer ved investering i likvide midler, herunder valuta, eller finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed. (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2014-03-28 tilføjes Navne: KAPITALFORENINGEN EMD INVEST (offentliggjort 2014-05-30)
Den 2014-03-27 fjernes Navne: EMD INVEST F.M.B.A. (offentliggjort 2014-05-30)
Den 2014-03-28 tilføjes Tegningsregel: Foreningen tegnes af: 1. to bestyrelsesmedlemmer i forening eller 2. et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen hos foreningens forvalter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-28 tilføjes Vedtægter: 2014-03-28 (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2014-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 285 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-03-27 fjernes Virksomhedsform: 150 (offentliggjort 2014-05-30)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 fjernes Bestyrelse: David Lando (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2008-10-14 tilføjes Bestyrelse: David Lando (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-14 fjernes Bestyrelse: Michael Røhling Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-25 tilføjes Bestyrelse: Kaare Bak (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-25 fjernes Bestyrelse: Ricco Brorson Hagenflindt (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2007-06-25)
Den 2007-07-12 tilføjes Navne: EMD INVEST F.M.B.A. (offentliggjort 2014-05-30)
Den 2007-07-11 fjernes Navne: EMD INVEST (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-21 tilføjes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2007-06-25)
Den 2007-06-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-30 tilføjes Bestyrelse: Niels Erik Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-12 fjernes Bestyrelse: Jan Samsø Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-01 tilføjes Direktion: Peter Søeby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-01 fjernes Direktion: Kim Esben Stenild Høibye (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-12 tilføjes Bestyrelse: Michael Røhling Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-12 fjernes Bestyrelse: Jane Soli Preuthun (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Mønsteds Plads 9, 1563 København V (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2004-10-22 tilføjes Bestyrelse: Jane Soli Preuthun (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-22 tilføjes Direktion: Kim Esben Stenild Høibye (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-22 tilføjes Navne: EMD INVEST (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-22 tilføjes Stiftere: Ricco Brorson Hagenflindt, Ricco Brorson Hagenflindt, Kaare Bak, Kaare Bak, Jane Soli Preuthun, Jane Soli Preuthun, Jan Samsø Jensen, Jan Samsø Jensen, Ingelise Bonde Larsen, Ingelise Bonde Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 150 (offentliggjort 2014-05-30)
Den 2004-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)