Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Kapital | ||||
Vedtægter | Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugbjergvej 6, 7490 Aulum (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-24 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-02 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-02 fjernes Kontaktoplysninger: wj@aulumhaderup-erhverv.dk (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-02 fjernes Legale ejere: SELSKABET 52035 A/S, BARSLUND & GASSEHOLM ApS, DANSKE BANK A/S, SAGRO I/S (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-02 fjernes Navne: ERHVERVSPARKEN AULUM A/S (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-02 fjernes Stiftere: TEILMANN AULUM HOLDING ApS, SVENDSEN A/S, SPAREKASSEN THY, SELSKABET 52035 A/S, Revisionsfirmaet Rasmussen & Sørensen, NV-REVISION, AULUM ApS, REGISTRERET REVISIONSSELSKAB, NORDEA BANK DANMARK A/S, Mogens Jepsen, Martin Holm, MJF INVEST KARUP ApS, MIDTJYSK ALBYG A/S, Kim Stensgård, KROGSGÅRDS FORMUEADMINISTRATION ApS, K. ARMOSE HOLDING ApS, Jens Brejnholt Bertelsen, INDUSTRISELSKABET SPP A/S, Henrik Frøjk Bendtsen, HANDELSBANKEN, FILIAL AF SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL),SVERIGE, Gunnar Najbjerg, DANSKE BANK A/S, BORGAARD INVEST HERNING ApS, Aulum-Haderup Erhvervsudvikling (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-28 fjernes Bestyrelse: Erling Handberg Svendsen (formand) (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-28 fjernes Direktion: Per Sørensen (direktør) (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-03-02 fjernes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugbjergvej 6, 7490 Aulum (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2019-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugbjergvej 6, 7490 Aulum (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugbjergvej 6, 7490 Aulum (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugbjergvej 6, 7490 Aulum (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-26 tilføjes Bestyrelse: René Krøjgaard Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2018-03-26 fjernes Bestyrelse: Jens Brejnholt Bertelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-03-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-02 tilføjes Legale ejere: SAGRO I/S (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2018-01-02 fjernes Legale ejere: Heden & Fjorden I/S (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-09-22 tilføjes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2017-09-21 fjernes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Brejnholt Bertelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2017-05-01 fjernes Bestyrelse: Ib Teilmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-30 fjernes Bestyrelse: Kurt Armose Lauridsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugbjergvej 6, 7490 Aulum (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2016-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugbjergvej 6, 7490 Aulum (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2016-08-25 tilføjes Kontaktoplysninger: wj@aulumhaderup-erhverv.dk (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-09 fjernes Bestyrelse: Kurt Nørgaard Mogensen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1.905.000,00 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2015-03-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2015-03-24 tilføjes Vedtægter: 2015-03-24 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2015-03-09 tilføjes Bestyrelse: Kurt Armose Lauridsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-03-09 fjernes Bestyrelse: Christen Dam Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-03-09 tilføjes Direktion: Per Sørensen (direktør) (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2015-03-09 fjernes Direktion: Christen Dam Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-03-09 tilføjes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2015-03-09 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Rasmussen & Sørensen (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-15 tilføjes Legale ejere: K. ARMOSE HOLDING ApS, BARSLUND & GASSEHOLM ApS, DANSKE BANK A/S (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-15 tilføjes Legale ejere: Heden & Fjorden I/S, SELSKABET 52035 A/S (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugbjergvej 6, 7490 Aulum (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2011-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Tvedvej 2, 7490 Aulum (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-07-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve fast ejendom i Aulum-Haderup området, bebygge, sælge eller udleje disse til fremme af områdets erhvervsudvikling og fornyelse, selskabet kan endvidere formidle og administrere enhver form for erhvervsejendom, yde lån evt. som ansvarlig lånekapital. Selskabets formål er desuden at markedsføre kommunen og kendskabet til egnen. (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2011-07-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.900.000,00 (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2011-07-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2011-07-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2011-07-13 tilføjes Vedtægter: 2011-07-13 (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2011-05-16 tilføjes Bestyrelse: Gerda Oda Kviesgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2011-05-16 fjernes Bestyrelse: Uffe Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 tilføjes Bestyrelse: Kurt Nørgaard Mogensen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2010-05-17 tilføjes Bestyrelse: Peter Frøstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-17 fjernes Bestyrelse: Flemming Dahl Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-05 tilføjes Bestyrelse: Uffe Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-05 fjernes Bestyrelse: Gunnar Najbjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-30 fjernes Legale ejere: K. ARMOSE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2008-05-14 tilføjes Bestyrelse: Allan Kristiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 fjernes Bestyrelse: Frank Svalgaard (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-05-16)
Den 2007-05-24 tilføjes Bestyrelse: Gunnar Najbjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-24 fjernes Bestyrelse: Helle Bjerre (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-24 tilføjes Direktion: Christen Dam Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2007-05-24 fjernes Direktion: Tage Romvig Krogsgård (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tvedvej 2, 7490 Aulum (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-05-16)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tvedvej 2, 7490 Aulum (offentliggjort 2006-03-23)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tvedvej 2, 7490 Aulum (offentliggjort 2006-03-23)
Den 2006-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Danmarksgade 22, 7490 Aulum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-20 tilføjes Bestyrelse: Frank Svalgaard (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-09 tilføjes Bestyrelse: Tage Romvig Krogsgård (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-09 fjernes Bestyrelse: Kurt Armose Lauridsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-09 tilføjes Direktion: Tage Romvig Krogsgård (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-09 fjernes Direktion: Ib Teilmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-06 fjernes Stiftere: Ove Jens Rasmussen, Jens Ole Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksgade 22, 7490 Aulum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-24 tilføjes Bestyrelse: Kurt Armose Lauridsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-24 tilføjes Direktion: Ib Teilmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2004-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-24 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2004-06-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 815.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-24 tilføjes Navne: ERHVERVSPARKEN AULUM A/S (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2004-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2004-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2004-06-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2004-06-24 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Rasmussen & Sørensen (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2004-06-24 tilføjes Stiftere: TEILMANN AULUM HOLDING ApS, SVENDSEN A/S, SPAREKASSEN THY, SELSKABET 52035 A/S, Revisionsfirmaet Rasmussen & Sørensen, Ove Jens Rasmussen, NV-REVISION, AULUM ApS, REGISTRERET REVISIONSSELSKAB, NORDEA BANK DANMARK A/S, Mogens Jepsen, Martin Holm, MJF INVEST KARUP ApS, MIDTJYSK ALBYG A/S, Kim Stensgård, KROGSGÅRDS FORMUEADMINISTRATION ApS, K. ARMOSE HOLDING ApS, Jens Ole Sørensen, Jens Brejnholt Bertelsen, INDUSTRISELSKABET SPP A/S, Henrik Frøjk Bendtsen, HANDELSBANKEN, FILIAL AF SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL),SVERIGE, Gunnar Najbjerg, DANSKE BANK A/S, BORGAARD INVEST HERNING ApS, Aulum-Haderup Erhvervsudvikling (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2004-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2004-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-28)