Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
John Jensen(virk.: 28) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 3,57 % | 10,71 % |
Karsten Nagel(virk.: 13) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 7,69 % | 7,69 % | 7,69 % | 23,08 % |
Jeanette Willems(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 11,11 % | 11,11 % | 22,22 % | 22,22 % |
Ingelise Willems(virk.: 11) Reelle ejere | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % |
Torben Nagel(virk.: 12) Reelle ejere | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % |
Gitte Willems(virk.: 6) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 5,06 % | 5,06 % | 7,59 % | 12,66 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Palle Olav Willems(virk.: 26) | 3,85 % | 3,85 % | 3,85 % | 30,77 % |
Bent Nygaard Sørensen(virk.: 31) | 3,23 % | 6,45 % | 6,45 % | 29,03 % |
Jakob Reddersen(virk.: 14) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bo Nygaard Sørensen(virk.: 12) | 8,33 % | 8,33 % | 16,67 % | 16,67 % |
Poul Ulrik Larsen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 20,00 % |
Jesper Loose Smith(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 12,50 % |
Pct. | 3,13 % | 4,17 % | 5,21 % | 21,87 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Torben Nagel | 01.01.2007 | Græse Strandvej 24, 3600 Frederikssund |
Gitte Willems | 01.01.2007 | Grønvangen 8, 2720 Vanløse |
John Jensen | 01.01.2007 | Kærvej 5A, 3480 Fredensborg |
Karsten Nagel | 01.01.2007 | Ledreborg Alle 6, 4320 Lejre |
Jeanette Willems | 01.01.2007 | Rendebæksvej 22A, 2765 Smørum |
Ingelise Willems | 01.01.2007 | Skovbovænget 95A, 3500 Værløse |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Poul Ulrik Larsen | ||
Jesper Loose Smith | 01.01.2007 | Kirsebæralle 32, 3400 Hillerød |
Jakob Reddersen | 08.02.2021 | Amagerfælledvej 17, 2300 København S |
Bo Nygaard Sørensen | 03.10.2022 | Forhåbningsholms A 11A, 1904 Frederiksberg C |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
FREDERIKSGADE 7 A/S | 28154526 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
JWI ApS | 21353108 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
17.09.2015 | 38,49 (km) | Bakkegade 25, 3400 Hillerød | Ryesgade 3F, 2200 København N |
21.04.2016 | 3,03 (km) | Ryesgade 3F, 2200 København N | Kong Georgs Vej 21, 2000 Frederiksberg |
09.08.2017 | 39,81 (km) | Kong Georgs Vej 21, 2000 Frederiksberg | Vølundsvej 6B, 3400 Hillerød |
06.01.2021 | 0,00 (km) | Vølundsvej 6B, 3400 Hillerød | Vølundsvej 6B, 3400 Hillerød |
25.02.2024 | 21,20 (km) | Vølundsvej 6B, 3400 Hillerød | Rendebæksvej 22A, 2765 Smørum |
FREDERIKSGADE 7 A/S. |
Sidst opdateret den 11.11.2004 og angivet som gældende fra 27.10.2004 (7266 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
FREDERIKSGAARD CLAUS DENEKEN | 18536242 |
Frederiksgaardens Grundejerforening | 41530286 |
FREDERIKSGADE 1 A/S | 10031885 |
Frederiksgade 5 st. Aarhus ApS | 40352988 |
FREDERIKSGADE 7 A/S | 28154526 |
Frederiksgade 14 2 ApS | 41260769 |
Frederiksgade 14 ApS | 39680327 |
Frederiksgade 17 ApS | 29771065 |
Frederiksgade 26-28 ApS | 39945894 |
Frederiksgade 31 ApS | 41665246 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
John Jensen(virk.: 28) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 |
Karsten Nagel(virk.: 13) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Jeanette Willems(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ingelise Willems(virk.: 11) Reelle ejere | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Torben Nagel(virk.: 12) Reelle ejere | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Gitte Willems(virk.: 6) Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 53 % | 0 % | 5 % | 8 % | 22 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Palle Olav Willems(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 |
Bent Nygaard Sørensen(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 |
Jakob Reddersen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Bo Nygaard Sørensen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Poul Ulrik Larsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jesper Loose Smith(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Sum | 42 | 0 | 4 | 6 | 17 | 10 |
Pct. | 44 % | 0 % | 6 % | 16 % | 25 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
John Jensen(virk.: 28) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 21 | 10 | 2 | 12 |
Karsten Nagel(virk.: 13) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 7 | 5 | 2 | 9 |
Jeanette Willems(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 6 | 4 | 0 | 5 |
Ingelise Willems(virk.: 11) Reelle ejere | 3 | 2 | 2 | 9 |
Torben Nagel(virk.: 12) Reelle ejere | 7 | 3 | 2 | 9 |
Gitte Willems(virk.: 6) Reelle ejere | 2 | 1 | 0 | 5 |
Sum | 46 | 25 | 8 | 49 |
Pct. | 36 % | 20 % | 6 % | 38 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Palle Olav Willems(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 26 | 1 | 6 |
Bent Nygaard Sørensen(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 25 | 2 | 6 |
Jakob Reddersen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 4 | 2 | 3 |
Bo Nygaard Sørensen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 5 | 1 | 5 |
Poul Ulrik Larsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 4 | 0 | 0 |
Jesper Loose Smith(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 5 | 2 | 0 |
Sum | 45 | 69 | 8 | 20 |
Pct. | 32 % | 49 % | 6 % | 14 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |