Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Annette Goldbæk | 10.11.2004 | |
Diana Linda Goldbæk Steenstrup | 10.11.2004 | |
Leif Henning Goldbæk | 10.11.2004 | |
Lonnie Helle Goldbæk | 10.11.2004 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Annette Goldbæk | 10.11.2004 | 10.11.2004 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Helsingør Gruppen Administraion ApS (CVR 29806896) | OPLØSTEFTERKONKURS | 27.12.2006 | 20.01.2018 | 100,00% | 100,00% |
REVISIONSFIRMAET LEIF GOLDBECH REG. REVISORER ApS (CVR 29518572) | NORMAL | 26.04.2006 | 31.12.2019 | 100,00% | 100,00% |
ROSENLUND TRADING ApS (CVR 28303505) | NORMAL | 20.12.2004 | 31.12.2023 | 100,00% | 100,00% |
ROSENLUND GARN OG ULDPRODUKTER ApS (CVR 28153309) | NORMAL | 10.11.2004 | 31.12.2017 | 100,00% | 100,00% |