Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 32, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-13 fjernes Navne: R. S. TRANSPORT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-13 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 fjernes Stiftere: Ramanjit Singh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 fjernes Direktion: Ramanjit Singh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 fjernes Revisor: S.J. Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 32, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-01 tilføjes Direktion: Ramanjit Singh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, at udøve konsulentvirksomhed, udlejningsvirksomhed, administration, transport i øvrigt, og anden i forbindelse med formålene stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Navne: R. S. TRANSPORT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-01 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Revisor: S.J. Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Stiftere: Ramanjit Singh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Vedtægter: 2004-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)