Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Fangelvej 80, 5672 Broby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-11 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-11 fjernes Navne: OAAS HANDEL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-11 fjernes Revisor: RevisorGruppen v/Lilly Jeppesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-11 fjernes Stiftere: Ole Aastrup Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-17 fjernes Bestyrelse: Marianne Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-17 fjernes Direktion: Ole Aastrup Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-30 tilføjes Revisor: RevisorGruppen v/Lilly Jeppesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-30 fjernes Revisor: MMO Regnskab & Rådgivning Aps (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fangelvej 80, 5672 Broby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Albuen 5, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram (offentliggjort 2005-02-14)
Den 2007-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med køkken, bad og garderobeelementer samt alle tilhørende produkter, samt handel i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-21 tilføjes Navne: OAAS HANDEL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-20 fjernes Navne: WEGA KØKKEN OG BAD KOLDING A/S (offentliggjort 2004-11-09)
Den 2007-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-21 tilføjes Vedtægter: 2007-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-14 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram (offentliggjort 2005-02-14)
Den 2005-02-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albuen 5, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-25 tilføjes Bestyrelse: Marianne Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Direktion: Ole Aastrup Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Navne: WEGA KØKKEN OG BAD KOLDING A/S (offentliggjort 2004-11-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Revisor: MMO Regnskab & Rådgivning Aps (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Stiftere: Ole Aastrup Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)