Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2004-10-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GISTRUP BAGERI ApS. (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2005-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: ADMINISTRATIONSSELSKABET GISTRUP ApS. (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2020-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøvlingvej 23, 9260 Gistrup (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nøvlingvej 23, 9260 Gistrup (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøvlingvej 23, 9260 Gistrup (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2019-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Nøvlingvej 23, 9260 Gistrup (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-01 fjernes Revisor: HAULUND 1 A/S (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøvlingvej 23, 9260 Gistrup (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2004-10-27 tilføjes Direktion: Jan Haals (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab samt drive virksomhed med finansiering og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Legale ejere: Jan Haals (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2004-10-27 tilføjes Navne: JAN HAALS HOLDING ApS (offentliggjort 2004-11-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Reelle ejere: Jan Haals (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2004-10-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-10-27 tilføjes Revisor: HAULUND 1 A/S (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2004-10-27 tilføjes Stiftere: Jan Haals (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Vedtægter: 2004-10-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-11-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)