Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Direktion | ||||
Navne | Vedtægter | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fårtoftvej 224, 7700 Thisted (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Fårtoftvej 224, 7700 Thisted (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2023-06-30 tilføjes Reelle ejere: Anne Kirstine Ladefoged Hove, Marianne Hove Espersen, Jakob Ladefoged Hove, Børge Hove (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-06-29 fjernes Reelle ejere: Børge Hove (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-29 tilføjes Direktion: Børge Hove (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-29 fjernes Direktion: Susanne Mark Ladefoged Hove (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-29 tilføjes Navne: Cithy Ejendomme ApS (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-28 fjernes Navne: INVESTERINGSANPARTSSELSKABET JAM (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-29 tilføjes Vedtægter: 2022-11-29 (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fårtoftvej 224, 7700 Thisted (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2016-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Bavnbak 31, 7700 Thisted (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-12-07 tilføjes Kontaktoplysninger: hove@bhove.dk (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-06-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-19 fjernes Revisor: Anton Martinus Nygaard (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bavnbak 31, 7700 Thisted (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2015-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Udsigten 11, 8500 Grenaa (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-01 tilføjes Revisor: Anton Martinus Nygaard (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2006-11-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udsigten 11, 8500 Grenaa (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-11-09 tilføjes Direktion: Susanne Mark Ladefoged Hove (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2004-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer, herunder køb og salg af værdipapirer som fast ejendom og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-09 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-11-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-11-09 tilføjes Legale ejere: HOVE GROUP A/S (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2004-11-09 tilføjes Navne: INVESTERINGSANPARTSSELSKABET JAM (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2004-11-09 tilføjes Reelle ejere: Børge Hove (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2004-11-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-11-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-11-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2004-11-09 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-11-09 tilføjes Stiftere: HOVE GROUP A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-11-09 tilføjes Vedtægter: 2004-11-09 (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2004-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-11-09)
Den 2004-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)