Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Susan Elizabeth Bennett | 31.05.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jennifer Swanson Grafton | 31.07.2022 | 31.05.2024 | direktør |
Jarett Jay Janik | 19.12.2018 | 31.07.2022 | direktør |
Michael Schøtt Nielsen | 14.12.2007 | 19.12.2018 | direktør |
Army Pedersen | 26.10.2004 | 14.12.2007 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Susan Elizabeth Bennett | 31.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Stephen Gregory Pittman | 09.06.2023 | formand |
Deepa Laxmi Kurian | 19.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stephen Gregory Pittman | 01.04.2023 | 08.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jennifer Swanson Grafton | 31.07.2022 | 31.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Laura Lynn Fese | 19.12.2018 | 01.04.2023 | formand |
Jarett Jay Janik | 19.12.2018 | 31.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
ANDREW PORTER | 01.02.2017 | 19.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Inna Anatolievna Kuznetsova | 23.09.2015 | 19.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
John Francis Fay | 23.09.2015 | 19.12.2018 | formand |
John Francis Fay | 21.07.2014 | 22.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
James M. Whalen | 05.06.2014 | 01.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Valerie Ann Rainey | 04.09.2008 | 23.09.2015 | formand |
Eric Gordon Winston | 26.10.2004 | 23.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Bruce Bloom | 26.10.2004 | 05.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
William Joseph Jennings | 26.10.2004 | 04.09.2008 | formand |