Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ansvej 28, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjertrup Skovvej 15, 8362 Hørning (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2004-10-11 sletter virksomheden Ejerskaber: DOT STEEL COATING A/S. (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2009-12-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: B&P Ejendomme ApS. (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2018-01-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: B&P Development ApS. (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-19 tilføjes Legale ejere: PR. Holding af 2021 ApS (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-18 fjernes Legale ejere: B&P Rasmussen Holding 2020 ApS (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjertrup Skovvej 15, 8362 Hørning (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Søfaldet 7, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2020-12-18 tilføjes Legale ejere: B&P Rasmussen Holding 2020 ApS (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-12-18 fjernes Legale ejere: Per Rasmussen (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-03-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-03-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-03-18 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-18 tilføjes Kontaktoplysninger: pr@bp-development.dk (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-17 fjernes Kontaktoplysninger: br@steel-coasting.dk (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-03-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søfaldet 7, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2018-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 35, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-10-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-03-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 35, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2016-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 35, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-03-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-30 tilføjes Bibranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2010-11-24)
Den 2010-11-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-11-01)
Den 2010-11-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-11-11 tilføjes Kontaktoplysninger: br@steel-coasting.dk (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2010-08-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2010-08-25 fjernes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-17 tilføjes Legale ejere: Per Rasmussen (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 35, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 35, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-01 tilføjes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 fjernes Revisor: KH HOLDING AF 1. OKTOBER 2006 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 35, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-11 tilføjes Direktion: Per Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er enten selv eller gennem datterselskaber at drive industrilakering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-11 tilføjes Navne: B & P RASMUSSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2004-11-05)
Den 2004-10-11 tilføjes Reelle ejere: Per Rasmussen (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2004-10-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2004-10-11 tilføjes Revisor: KH HOLDING AF 1. OKTOBER 2006 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-11 tilføjes Stiftere: Per Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-11 tilføjes Vedtægter: 2004-10-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-11-05)
Den 2004-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)