Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2016-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammeltorv 18, 1457 København K (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-01 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-22 fjernes Legale ejere: RE HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-22 fjernes Navne: RE HOLDING 2 ApS (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-22 fjernes Omlægningsperiode slut: 2006-12-31 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-22 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-22 fjernes Stiftere: RE HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-04-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-03-10 fjernes Direktion: Jakob Vestergaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2015-12-16 tilføjes Direktion: Jakob Vestergaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2015-12-16 fjernes Direktion: Mads Peter Hytteballe Andersen (direktion) (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2015-12-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2015-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2015-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2012-11-15 tilføjes Direktion: Jakob Vestergaard Jensen (direktion) (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2012-11-15 fjernes Direktion: Niels Garde Toft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte, herunder via datterselskaber, at foretage, forvalte og afvikle investeringer i Reson A/S (CVR nr. 56 67 58 17) gennem kapitalindskud, ansvarligt lån eller lignende. Bortset herfra kan selskabet ikke stifte, erhverve eller afvikle dattervirk-somheder, som ikke er omfattet af selskabets formål. (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2011-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 241.000,00 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2011-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2011-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2011-12-30 tilføjes Vedtægter: 2011-12-30 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2011-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 231.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammeltorv 18, 1457 København K (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2011-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vendersgade 28, 1363 København K (offentliggjort 2006-01-05)
Den 2010-10-12 tilføjes Direktion: Niels Garde Toft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-12 fjernes Direktion: Lars Rabe Tønnesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 221.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-26 tilføjes Direktion: Mads Peter Hytteballe Andersen (direktion) (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2010-01-26 fjernes Direktion: Ole Steen Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 211.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-27 tilføjes Direktion: Ole Steen Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-09-09 fjernes Direktion: Christian Møller Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-23 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2008-05-23 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 tilføjes Direktion: Christian Møller Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 fjernes Direktion: Finn Ballegaard Pilgaard Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 201.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vendersgade 28, 1363 København K (offentliggjort 2006-01-05)
Den 2006-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 12, 2., 1256 København K (offentliggjort 2005-05-09)
Den 2006-01-05 tilføjes Direktion: Finn Ballegaard Pilgaard Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-05 fjernes Direktion: Olav Classen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-05 tilføjes Legale ejere: RE HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2006-01-05 tilføjes Navne: RE HOLDING 2 ApS (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2006-01-04 fjernes Navne: DS 11 ApS (offentliggjort 2004-11-02)
Den 2006-01-05 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-05 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-12-31 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2005-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 12, 2., 1256 København K (offentliggjort 2005-05-09)
Den 2005-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bornholmsgade 1, 4. th., 1266 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bornholmsgade 1, 4. th., 1266 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-01 tilføjes Direktion: Olav Classen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2004-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-01 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2004-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Navne: DS 11 ApS (offentliggjort 2004-11-02)
Den 2004-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2004-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2004-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2004-11-01 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Stiftere: RE HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2004-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2004-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-14)