Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-01 tilføjes Revisor: DR REVISION ApS (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2004-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ALLERØD TRANSPORTEN A/S. (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2016-11-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dansk Køreplade Udlejning ApS. (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2020-07-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Blue Eagle ApS. (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-10-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Blue Eagle ApS. (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2023-05-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solvang 10, 3450 Allerød (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Tokkekøbvej 23, 3450 Allerød (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2016-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-05-31 tilføjes Vedtægter: 2016-05-31 (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-05-31 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ARNE BANG, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2009-08-18 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ARNE BANG, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2009-08-18 fjernes Revisor: REVISORHUSET HALSNÆS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tokkekøbvej 23, 3450 Allerød (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2007-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Gydevang 18, 3450 Allerød (offentliggjort 2007-02-07)
Den 2007-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gydevang 18, 3450 Allerød (offentliggjort 2007-02-07)
Den 2007-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Tokkekøbvej 23, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tokkekøbvej 23, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-01 tilføjes Direktion: Loui Olsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i datterselskaber, samt investering i udlejningsejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Legale ejere: Loui Olsen (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2004-11-01 tilføjes Navne: J.P. OLSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2004-11-02)
Den 2004-11-01 tilføjes Reelle ejere: Loui Olsen (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2004-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2004-11-01 tilføjes Revisor: REVISORHUSET HALSNÆS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Stiftere: Loui Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Vedtægter: 2004-11-01 (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2004-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-11-02)
Den 2004-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)