Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Formål | Vedtægter | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre formueadministration. (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-30 tilføjes Vedtægter: 2015-06-30 (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-04-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre formueadministration samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-04-17 tilføjes Vedtægter: 2015-04-17 (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2014-09-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2014-09-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2014-09-22 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2008-09-22 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2008-09-22 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humlebækvej 8, 9510 Arden (offentliggjort 2007-10-06)
Den 2007-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gutenbergvej 1, 9510 Arden (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gutenbergvej 1, 9510 Arden (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gutenbergvej 1, 9510 Arden (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Arden Bogtrykkeri A/S-CVR nr. 13071748. (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2004-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-10 tilføjes Vedtægter: 2004-12-10 (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2004-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gutenbergvej 1, 9510 Arden (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-27 tilføjes Direktion: Lars Kjærbo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Legale ejere: Lars Kjærbo (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2004-10-27 tilføjes Navne: LARS KJÆRBO HOLDING ApS (offentliggjort 2004-11-04)
Den 2004-10-27 tilføjes Reelle ejere: Lars Kjærbo (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2004-10-27 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2004-10-27 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-11-04)
Den 2004-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)