Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2007-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Jættehøjen 49, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 fjernes Interessenter: K/S ENERGY WORLD 4, Erling Birger Salling Olesen, Bente Meinke Eriksen (offentliggjort 2004-11-01)
Den 2007-06-30 fjernes Navne: Grænselandet IV Møllelaug I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jættehøjen 49, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastanie Alle 27, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-20 tilføjes Interessenter: Erling Birger Salling Olesen, Bente Meinke Eriksen (offentliggjort 2007-05-09)
Den 2007-03-20 fjernes Interessenter: Søren Hindenburg Sørensen, Michael Valentin Schrøder, Leicht Simonsen Regnskabsassistance ApS (offentliggjort 2007-05-11)
Den 2007-03-19 fjernes Interessenter: ENERGY WORLD ApS (offentliggjort 2004-11-01)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2004-07-01 tilføjes Interessenter: K/S ENERGY WORLD 4, ENERGY WORLD ApS (offentliggjort 2004-11-01)
Den 2003-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastanie Alle 27, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Interessenter: Søren Hindenburg Sørensen, Michael Valentin Schrøder, Leicht Simonsen Regnskabsassistance ApS (offentliggjort 2007-05-11)
Den 2003-12-31 tilføjes Navne: Grænselandet IV Møllelaug I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)