Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Binavne | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Direktion | Stiftere | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-10 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2014-02-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CARTA GROUP ApS. (offentliggjort 2015-04-28)
Den 2016-04-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Depectio Invest ApS. (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2019-12-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-07 tilføjes Kontaktoplysninger: info@depectio.dk (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-02-06 fjernes Kontaktoplysninger: malene@oncable.dk (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-11-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Promenadebyen 12, 3. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2016-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Englandsgade 20, 3. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2015-12-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-21 tilføjes Vedtægter: 2015-09-21 (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-09-30 (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-07-01 (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-06-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2007-06-30 (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-06-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2007-01-01 (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2014-08-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2014-08-01 fjernes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-11 tilføjes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Englandsgade 20, 3. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2012-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 121, 5500 Middelfart (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2012-10-03 tilføjes Kontaktoplysninger: malene@oncable.dk (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2012-06-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-05-21 tilføjes Binavne: EQUISAGO ApS (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2012-05-21 fjernes Binavne: STUFF COMPANY A/S, CPH STUFF A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2012-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og finansieringsselskab samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Navne: DEPECTIO ApS (offentliggjort 2012-06-10)
Den 2012-05-20 fjernes Navne: UNLTD.TRADING A/S (offentliggjort 2005-10-24)
Den 2012-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Vedtægter: 2012-05-21 (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2012-05-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-06-10)
Den 2012-05-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-10-24)
Den 2012-05-21 fjernes Bestyrelse: Carl Erik Skovgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 121, 5500 Middelfart (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2010-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Indiakaj 5, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2005-08-24)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2005-07-28)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-06-30 (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2007-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-01-01 (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-19 tilføjes Bestyrelse: Carl Erik Skovgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-19 tilføjes Binavne: STUFF COMPANY A/S, CPH STUFF A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2005-09-19 fjernes Binavne: STUFF COMPANY ApS, CPH STUFF ApS (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2005-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-19 tilføjes Navne: UNLTD.TRADING A/S (offentliggjort 2005-10-24)
Den 2005-09-18 fjernes Navne: UNLTD.TRADING ApS (offentliggjort 2004-10-28)
Den 2005-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-10-24)
Den 2005-09-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-10-28)
Den 2005-09-19 fjernes Direktion: Malene Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-19 fjernes Stiftere: B. L. FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Indiakaj 5, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2005-08-24)
Den 2005-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Thomas B.Thriges Gd. 24, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2004-12-01)
Den 2005-08-15 tilføjes Direktion: Malene Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 fjernes Direktion: Bent Ove Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-01 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2005-07-28)
Den 2005-04-30 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk (offentliggjort 2004-12-08)
Den 2004-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thomas B.Thriges Gd. 24, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2004-12-01)
Den 2004-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Indiakaj 5, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Indiakaj 5, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-28 tilføjes Binavne: STUFF COMPANY ApS, CPH STUFF ApS (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2004-10-28 tilføjes Direktion: Bent Ove Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-28 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk (offentliggjort 2004-12-08)
Den 2004-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-28 tilføjes Legale ejere: Malene Larsen (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2004-10-28 tilføjes Navne: UNLTD.TRADING ApS (offentliggjort 2004-10-28)
Den 2004-10-28 tilføjes Reelle ejere: Malene Larsen (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2004-10-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2004-10-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2004-10-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-28 tilføjes Stiftere: B. L. FINANS ApS, B. L. FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-10-28)
Den 2004-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)