Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1990-03-19 fjernes Navne: MOSTERIET ABILD HÅSTRUP A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygaden 41, 5600 Faaborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-07 fjernes Bestyrelse: Finn Ferslev (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-07 fjernes Direktion: Finn Ferslev (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-07 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-07 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-07 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET L. LARSEN A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation, handel, forsøgs- og udviklingsarbejde samt anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-13 tilføjes Vedtægter: 1984-04-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 41, 5600 Faaborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-07-30 tilføjes Bestyrelse: Finn Ferslev (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-07-30 tilføjes Direktion: Finn Ferslev (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-07-30 tilføjes Navne: MOSTERIET ABILD HÅSTRUP A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-07-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-07-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-07-30 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET L. LARSEN A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-07-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)