Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Legale ejere | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-08 tilføjes Reelle ejere: Trine Hanne Bennetzen (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-10-08 fjernes Reelle ejere: Sten Selmer Petersen (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-10-07 fjernes Reelle ejere: Trine Hanne Bennetzen (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-10-08 fjernes Legale ejere: Sten Selmer Petersen (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2004-11-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: T.A. POLYMERS ApS. (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2020-01-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkehaven 10, 3400 Hillerød (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkehaven 10, 3400 Hillerød (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-02-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-12 fjernes Revisor: NORDKYST REVISION GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-01 tilføjes Revisor: NORDKYST REVISION GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-01 fjernes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-26 tilføjes Direktion: Sten Selmer Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-26 tilføjes Legale ejere: Sten Selmer Petersen (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2004-11-26 tilføjes Reelle ejere: Sten Selmer Petersen (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2004-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkehaven 10, 3400 Hillerød (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2004-10-27 tilføjes Direktion: Trine Hanne Bennetzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af løsøre og anden handelsvirksomhed samt investering i værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Legale ejere: Trine Hanne Bennetzen (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2004-10-27 tilføjes Navne: STAR GROUP, HILLERØD ApS (offentliggjort 2004-10-27)
Den 2004-10-27 tilføjes Reelle ejere: Trine Hanne Bennetzen (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2004-10-27 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2004-10-27 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2004-10-27 tilføjes Stiftere: Trine Hanne Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Vedtægter: 2004-10-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-10-27)
Den 2004-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)