Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Bestyrelse | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emiliekildevej 45, st. tv., 2930 Klampenborg (offentliggjort 2023-11-12)
Den 2023-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kollelevbakken 21, 2830 Virum (offentliggjort 2023-11-12)
Den 2019-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LOUIS NIELSEN AMAGER ApS. (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2023-11-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-01 tilføjes Direktion: Allan Buhl Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter foruden anden investering samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 tilføjes Vedtægter: 2014-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kollelevbakken 21, 2830 Virum (offentliggjort 2023-11-12)
Den 2006-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 12, 2., 1256 København K (offentliggjort 2005-05-09)
Den 2006-12-05 tilføjes Bestyrelse: Allan Buhl Rasmussen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-05 tilføjes Legale ejere: Pernille Ebdahl, Allan Buhl Rasmussen (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2006-12-05 tilføjes Navne: P.O. EBDAHL ApS (offentliggjort 2006-12-15)
Den 2006-12-04 fjernes Navne: DS 6 ApS (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2006-12-05 tilføjes Reelle ejere: Pernille Ebdahl, Allan Buhl Rasmussen (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2006-12-05 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 fjernes Direktion: Olav Classen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 12, 2., 1256 København K (offentliggjort 2005-05-09)
Den 2005-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bornholmsgade 1, 4. th., 1266 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bornholmsgade 1, 4. th., 1266 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-25 tilføjes Direktion: Olav Classen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Navne: DS 6 ApS (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-10-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-10-25 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Stiftere: D & K HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)