Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2013-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvej 23, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-29 fjernes Direktion: Michael Gauguin Houghton-Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-29 fjernes Navne: GALAXY I ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-29 fjernes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 fjernes Omlægningsperiode start: 2006-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 fjernes Stiftere: CLASSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvej 23, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rygårds Allé 131, 2900 Hellerup (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-03 tilføjes Vedtægter: 2009-03-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-21 fjernes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 155.001,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rygårds Allé 131, 2900 Hellerup (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2006-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 12, 2., 1256 København K (offentliggjort 2005-05-09)
Den 2006-10-12 tilføjes Direktion: Michael Gauguin Houghton-Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 fjernes Direktion: Olav Classen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 tilføjes Navne: GALAXY I ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-11 fjernes Navne: DS 5 ApS (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2006-10-12 tilføjes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 12, 2., 1256 København K (offentliggjort 2005-05-09)
Den 2005-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bornholmsgade 1, 4. th., 1266 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bornholmsgade 1, 4. th., 1266 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-25 tilføjes Direktion: Olav Classen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Navne: DS 5 ApS (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-10-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Stiftere: CLASSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)