Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gry Cornelius Collignon | 06.01.2020 | 01.07.2022 | direktør |
Jacob Olsen | 28.04.2014 | 06.01.2020 | direktør |
Christian Stendevad | 03.02.2010 | 30.10.2017 | direktør |
Morten Boel Sigurdsson | 01.10.2004 | 30.10.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Kanne Bell | 01.07.2021 | 01.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Gry Cornelius Collignon | 06.01.2020 | 01.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Garrett | 06.01.2020 | 01.07.2022 | formand |
Christian Stendevad | 30.10.2017 | 01.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Olsen | 30.10.2017 | 06.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Morten Boel Sigurdsson | 30.10.2017 | 06.01.2020 | formand |
Andries Danïel Faber Pienaar | 30.08.2017 | 30.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Blavnsfeldt | 01.05.2017 | 30.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kweilen Elbrun Hatleskog | 28.04.2016 | 30.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Peter Granild Colsted | 30.11.2015 | 30.10.2017 | formand |
Vladimir Kuznetsov | 01.09.2015 | 30.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Bjørn Rasmussen | 01.09.2015 | 30.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Morten Boel Sigurdsson | 07.05.2015 | 29.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Nazo Moosa | 07.05.2015 | 28.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Paul Owsianowski | 07.05.2015 | 01.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lars Blavnsfeldt | 24.09.2012 | 01.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Bjørn Rasmussen | 01.07.2011 | 28.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Jeberg | 29.03.2007 | 04.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Niels Molzen | 01.10.2004 | 01.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Peter Leschly | 01.10.2004 | 07.05.2015 | formand |
Per Ib Agger-Nielsen | 01.10.2004 | 24.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
Christian Helge Olsen | 01.10.2004 | 28.01.2005 | bestyrelsesmedlem |